Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Hovedbranche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: winther.winther@yahoo.com (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Navne: IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Stiftere: GLASSPAPER AS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 fjernes Direktion: Hung Tran Khac (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2013-10-14 tilføjes Hovedbranche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-10-13 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2013-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er videregående uddannelse på universitetsniveau. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en Direktør alene (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-10-10 tilføjes Vedtægter: 2013-10-10 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-09-01 tilføjes Navne: IBAS - INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY OF SWITZERLAND ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-08-31 fjernes Navne: INTERNATIONAL BUSINESS UNIVERSITY OF SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2012-11-05)
Den 2013-01-10 tilføjes Direktion: Hung Tran Khac (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-01-10 fjernes Direktion: Martin Winther Bülow Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-10 fjernes Binavne: DANSK ELÆRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2012-11-06)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebjerg Skovvej 47, 8680 Ry (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2012-11-05 tilføjes Navne: INTERNATIONAL BUSINESS UNIVERSITY OF SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2012-11-05)
Den 2012-11-04 fjernes Navne: DAEL ApS (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2012-05-11 tilføjes Direktion: Martin Winther Bülow Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Direktion: Quazi Mahmud Ahmed (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: winther.winther@yahoo.com (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2012-05-11 tilføjes Navne: DAEL ApS (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2012-05-10 fjernes Navne: FUTURELEADERS ApS (offentliggjort 2011-08-14)
Den 2012-05-11 fjernes Binavne: DAEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebjerg Skovvej 47, 8680 Ry (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 15, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2011-08-14)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 15, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2011-08-14)
Den 2011-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 16, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2011-02-16)
Den 2011-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 16, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2011-02-16)
Den 2011-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2009-11-05)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Quazi Mahmud Ahmed (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Direktion: Morten Winther Bülow (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Navne: FUTURELEADERS ApS (offentliggjort 2011-08-14)
Den 2010-12-31 fjernes Navne: ACCIPP ApS (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2009-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2009-11-05)
Den 2009-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tippethøj 9, 8680 Ry (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tippethøj 9, 8680 Ry (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 15, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvej 15, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 27, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2008-04-29)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Morten Winther Bülow (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-01 fjernes Direktion: Jørn Blom Olling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 27, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2008-04-29)
Den 2008-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydager 10, 2670 Greve (offentliggjort 2007-06-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2007-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydager 10, 2670 Greve (offentliggjort 2007-06-30)
Den 2007-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydager 10, 2670 Greve (offentliggjort 2007-05-28)
Den 2007-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydager 10, 2670 Greve (offentliggjort 2007-05-28)
Den 2007-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleholmen 19-23, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: DANSK FIRMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-06 tilføjes Navne: ACCIPP ApS (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-01-05 fjernes Navne: GLASSPAPER DANMARK ApS (offentliggjort 2003-02-07)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-10 fjernes Bestyrelse: Jørn Blom Olling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-07 tilføjes Bestyrelse: Jørn Blom Olling (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Bestyrelse: Tom-Erik Haug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleholmen 19-23, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2005-04-18)
Den 2005-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Storcenter 2, 2., 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-11 tilføjes Revisor: DANSK FIRMA REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Revisor: Carsten Collin Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Storcenter 2, 2., 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-03 tilføjes Bestyrelse: Tom-Erik Haug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Binavne: DAEL ApS, DANSK ELÆRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2003-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Navne: GLASSPAPER DANMARK ApS (offentliggjort 2003-02-07)
Den 2003-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Revisor: Carsten Collin Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Stiftere: GLASSPAPER AS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Jørn Blom Olling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)