Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvejen 8, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Binavne: PROMOTOR.BIZ ApS, PROMOTOR DISPLAYS ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Direktion: Tomas Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Legale ejere: TP HOLDING HADSUND ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Navne: SCANDINAVIAN DISPLAYS ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: Tomas Pedersen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2015-05-28 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2014-11-17 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2014-11-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvejen 8, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2013-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 1, 9560 Hadsund (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 1, 9560 Hadsund (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Møllersgade 4, 9560 Hadsund (offentliggjort 2011-06-29)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-23 fjernes Direktion: Carsten Vinde Waltersdorph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Møllersgade 4, 9560 Hadsund (offentliggjort 2011-06-29)
Den 2011-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Plastvænget 2, 9560 Hadsund (offentliggjort 2009-08-30)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plastvænget 2, 9560 Hadsund (offentliggjort 2009-08-30)
Den 2009-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Carsten Vinde Waltersdorph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-30 fjernes Direktion: Jesper Hofmann Dietz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION MARIAGERFJORD, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-17 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Direktion: Jesper Hofmann Dietz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-05-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2004-09-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre udstillingsmateriel samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN DISPLAYS ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Vedtægter: 2005-07-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2005-06-30 fjernes Navne: PROMOTOR DISPLAYS ApS (offentliggjort 2003-05-03)
Den 2004-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2004-09-13)
Den 2004-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevej 6, 9560 Hadsund (offentliggjort 2003-05-03)
Den 2004-07-02 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ESHOLM JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevej 6, 9560 Hadsund (offentliggjort 2003-05-03)
Den 2003-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Direktion: Tomas Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-03-31 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Navne: PROMOTOR DISPLAYS ApS (offentliggjort 2003-05-03)
Den 2003-03-30 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1498 (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2003-03-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ESHOLM JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Binavne: PROMOTOR.BIZ ApS, PROMOTOR DISPLAYS ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (offentliggjort 2003-05-28)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Legale ejere: TP HOLDING HADSUND ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1498 (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2003-01-01 tilføjes Reelle ejere: Tomas Pedersen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)