Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: HANSEN & KLEIN A/S. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2021-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HANSEN & KLEIN A/S. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: RiskPoint Group A/S. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2023-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Property Invest Holding ApS. (offentliggjort 2023-12-10)
Den 2023-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOGIC BANKER ApS. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: AKI Therapeutics A/S. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: DMZ Invest I ApS. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cantona Group A/S. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Property Invest Holding ApS. (offentliggjort 2023-12-10)
Den 2023-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKI Therapeutics A/S. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2024-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REPOCEUTICALS A/S. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DMZ Invest I ApS. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-16 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 tilføjes Direktion: Dina Maria Hansen-Leth Segerlund (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Direktion: Flemming Segerlund (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Vedtægter: 2022-11-14 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 19, 5. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevadsvej 5, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevadsvej 5, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevadsvej 5, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevadsvej 5, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 12, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 12, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevadsvej 5, st., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Revisor: KgnRevisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 tilføjes Revisor: KgnRevisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskabet Hansen & Klein Insurance Management Ltd. A/S samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2007-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2007-01-24 tilføjes Vedtægter: 2007-01-24 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2003-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevadsvej 5, st., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 tilføjes Direktion: Flemming Segerlund (direktør) (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-28 tilføjes Navne: DMZ HOLDING ApS (offentliggjort 2003-03-12)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: KR 1102 ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-02-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Legale ejere: Flemming Segerlund (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2002-12-20 tilføjes Navne: KR 1102 ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-20 tilføjes Reelle ejere: Flemming Segerlund (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2002-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-12-20 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)