Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-03 tilføjes Revisor: Schmidt REVISION ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2003-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPAR HOSPITALSVEJ ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digevej 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Digevej 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digevej 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 7, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2003-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 7, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2003-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-08 tilføjes Direktion: Morten Skjoldemose Herzog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Navne: FYRSTEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2003-01-07 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5230 (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5230 (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-08 tilføjes Revisor: Regnar Jørgensen Staugaard (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2003-01-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-08 tilføjes Vedtægter: 2003-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Skjoldemose Herzog (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2003-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Skjoldemose Herzog (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)