Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-08-23 fjernes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET II AF 22.06.2007 ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 2, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 fjernes Direktion: Lars Helboe Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET I AF 22.06.2007 ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Selskabet skal ingen bestyrelse have. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Vedtægter: 2007-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET I AF 22.06.2007 ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 fjernes Navne: LH INVEST I ApS (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 2, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 2, 8680 Ry (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2005-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodelundvej 2, 8680 Ry (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2005-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliehøj 36, 1. th., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliehøj 36, 1. th., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2003-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 21, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2003-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-14 tilføjes Direktion: Lars Helboe Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 tilføjes Navne: LH INVEST I ApS (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2003-01-13 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5240 (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5240 (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-14 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET II AF 22.06.2007 ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)