Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 19, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 fjernes Navne: DEELZ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Bestyrelse: Niels Henning Grejs Svolgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: Curt Højriis Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Direktion: Niels Henning Grejs Svolgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 19, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Durupvej 33, 7870 Roslev (offentliggjort 2004-08-20)
Den 2005-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering, herunder eksport og import af mærkevarer af høj kvalitet og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 834.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Vedtægter: 2005-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Durupvej 33, 7870 Roslev (offentliggjort 2004-08-20)
Den 2004-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gemsevej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2004-08-13 tilføjes Bestyrelse: Curt Højriis Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 542.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gemsevej 15, 7800 Skive (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2003-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidtfeldstgade 25, 7800 Skive (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2003-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidtfeldstgade 25, 7800 Skive (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2003-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 tilføjes Direktion: Niels Henning Grejs Svolgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 tilføjes Navne: DEELZ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-29 fjernes Navne: SCSK 6193 ApS (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: SCSK 6193 ApS (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-30 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)