Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Sand Garde Sørensen | 20.12.2002 | |
Ole Elleskov Christensen | 20.12.2002 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MEHS Holding ApS (CVR 37128392) | NORMAL | 02.10.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
TVELLE HOLDING ApS (CVR 34714886) | NORMAL | 21.05.2014 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
ATJ INVEST ApS (CVR 28898983) | NORMAL | 21.05.2014 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Sand Garde Sørensen | 21.05.2014 | 01.10.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VIDA A/S (CVR 27613373) | NORMAL | 19.08.2008 | 100,00% | 100,00% |
SØBLIK EJENDOMME ApS (CVR 26926645) | NORMAL | 23.12.2002 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
LUNDEGADE 4 ApS (CVR 26416442) | NORMAL | 01.12.2009 | 01.01.2020 | 100,00% | 100,00% |