Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 4, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET VESTERBROGADE 13 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Stiftere: Wind Selskabsadministration & Projektudvikling A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Direktion: Morten Svanekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 4, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2003-04-01 tilføjes Direktion: Morten Svanekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Direktion: Allan Wind Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2003-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 43, 1560 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 43, 1560 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Direktion: Allan Wind Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at være komplementar i kommanditselskabet "Ejendomskommanditselskabet Vesterbrogade 13" og at administrere kommanditseelskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET VESTERBROGADE 13 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Stiftere: Wind Selskabsadministration & Projektudvikling A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Vedtægter: 2002-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)