Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovrødvej 7, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2007-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 2M EL-INSTALLATION A/S. (offentliggjort 2016-06-18)
Den 2016-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: 2M EL-INSTALLATION A/S. (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2018-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2M Medarbejder Holding ApS. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2021-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2M EL-INSTALLATION A/S. (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-04-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-19 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-12 tilføjes Direktion: Martin Kristian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Martin Kristian Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-06 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-03-18 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-03-18 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-04-01 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-23 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-23 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med holdingvirksomhed, handelsvirksomhed og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Vedtægter: 2010-11-05 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-02-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2009-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 tilføjes Direktion: Martin Kristian Sørensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2002-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Legale ejere: Martin Kristian Sørensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2002-12-19 tilføjes Navne: MKS CONSULTING ApS (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2002-12-19 tilføjes Reelle ejere: Martin Kristian Sørensen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2002-12-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2002-12-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2002-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-12-19 tilføjes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Stiftere: Martin Kristian Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2002-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)