Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Knudsen | 11.05.2004 | 27.10.2011 | bestyrelse |
Peter Rødkjær | 07.01.2003 | 27.10.2011 | formand |
Ole Levenhart Andersen | 11.12.2002 | 27.10.2011 | bestyrelse |
Claus Ørndrup | 11.12.2002 | 11.05.2004 | bestyrelse |
Kresten Sjørslev Pihl | 11.12.2002 | 07.01.2003 | bestyrelse |