Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Christian Ebak | 12.09.2022 | direktør |
Laust Østergaard Jørgensen | 18.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Ebak | 18.05.2018 | 07.09.2022 | direktør |
Christian Frode Peytz | 12.12.2002 | 28.04.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Laust Østergaard Jørgensen | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Geert Stoops | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pieter Janssens | 07.09.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Frode Peytz | 07.09.2022 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frode Peytz | 28.04.2019 | 06.09.2022 | formand |
Henrik Lund-Nielsen | 28.04.2019 | 11.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Jørgen Hybschmann | 25.06.2018 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Gregers Honore | 02.11.2015 | 25.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lund-Nielsen | 01.07.2012 | 27.04.2019 | formand |
Ulrik Thagesen | 11.04.2008 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frode Peytz | 11.04.2008 | 27.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Christoffersen | 11.04.2008 | 01.07.2012 | bestyrelsesmedlem |