Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Interessenter | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 15, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiavej 1, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiavej 1, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@blomfelt.dk (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 14, 2., 1256 København K (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: ek@ekyhn.dk (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 14, 2., 1256 København K (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 14, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Interessenter: Ulla Skalø Hald, Peer Michael Krogh (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peer Michael Krogh (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-06-30 fjernes Interessenter: Søren Orland Pedersen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 14, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ek@ekyhn.dk (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 3, 1466 København K (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-03-03 fjernes Interessenter: Jan Hald (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2012-03-15 fjernes Interessenter: ADR DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-02-08)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-02-08)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Interessenter: Torben Lund Larsen (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 3, 1466 København K (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Interessenter: Torben Lund Larsen, Søren Orland Pedersen, Jens Christian Hansen, Jan Hald, Henrik Hansen Keis, Frode Iversen, Carsten Pauch Larsen, ADR DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: I/S Bredballe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)