Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Stiftere |
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 35, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nydamsvej 29, 6040 Egtved (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lastas.dk (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-10-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nydamsvej 29, 6040 Egtved (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2014-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 35, 8722 Hedensted (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2014-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejningsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Legale ejere: INDUSTRIBO.DK ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Kristoffer Larsen, Anders Kristoffer Larsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2014-05-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-05-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Vedtægter: 2014-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 tilføjes Direktion: Jens Kristoffer Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-23 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Direktion: Peter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-14 fjernes Direktion: Anders Kristoffer Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-14 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-22 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 35, 8722 Hedensted (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 35, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 35, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Direktion: Anders Kristoffer Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Navne: LINDVEDVEJ 6-8 ApS (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2013 A/S (offentliggjort 2015-02-09)