Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Sørensen | 01.01.2010 | 04.10.2012 | direktion |
Torben Vesti Esbensen | 17.12.2002 | 25.10.2012 | direktion |
Svend Bruun Bondesen | 17.12.2002 | 01.01.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Rasmussen | 02.10.2012 | 25.10.2012 | bestyrelse |
Lars Martens Clausen | 02.10.2012 | 25.10.2012 | formand |
Gert Oddi Schneider | 05.04.2006 | 02.10.2012 | bestyrelse |
Ervin Hybschmann Bergholt | 17.12.2002 | 25.10.2012 | bestyrelse |
Steen Lorenz Johan Hansen | 17.12.2002 | 02.10.2012 | bestyrelse |
Jens Langeland-Knudsen | 17.12.2002 | 02.10.2012 | bestyrelse |
Torben Vesti Esbensen | 17.12.2002 | 02.10.2012 | bestyrelse |
Jørn Plauborg | 17.12.2002 | 02.10.2012 | bestyrelse |
Henrik Sørensen | 17.12.2002 | 02.10.2012 | bestyrelse |
Erik Blak-Nielsen | 17.12.2002 | 05.04.2006 | bestyrelse |