Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2002-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: JENSEN & JENSEN HOTEL INVEST K/S. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 10, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-17 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Morten Jensen, Peter Christian Bühlmann Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET LANGEBJERGVEJ 1 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Morten Jensen, Peter Christian Bühlmann Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Stiftere: Peter Christian Bühlmann Jensen, Morten Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 fjernes Direktion: Morten Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 10, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2017-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 10, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-22 tilføjes Direktion: Morten Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2015-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-10-22 tilføjes Vedtægter: 2015-10-22 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Direktion: Morten Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 10, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 10, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Legale ejere: Morten Jensen, Peter Christian Bühlmann Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Jensen, Peter Christian Bühlmann Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 10, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Direktion: Morten Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Jensen & Jensen Hotel Invest K/S. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-17 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET LANGEBJERGVEJ 1 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Stiftere: Peter Christian Bühlmann Jensen, Morten Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2002-12-17 tilføjes Vedtægter: 2002-12-17 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2002-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2002-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)