Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Inge Seidelin | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Finne | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lund Rasmussen | 13.02.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Øistein Roar Hoff | 10.08.2009 | 13.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rossau | 29.03.2004 | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Finne | 29.03.2004 | 10.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Skov | 29.03.2004 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Morten Olsen | 19.11.2002 | 29.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Brian Nielsen | 19.11.2002 | 29.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
James Jensen | 19.11.2002 | 29.03.2004 | formand |