Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-06 tilføjes Bestyrelse: Casper Berdin Møller (næstformand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-05 fjernes Bestyrelse: Thor Rosenlund (næstformand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-11-28 tilføjes Bestyrelse: Mohammad Yasser Gheith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-11-28 fjernes Bestyrelse: Jens Dlugosch Sonne (formand) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 2, 1604 København V (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 3, st. tv., 1603 København V (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Lisette Rosenquist Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-26 tilføjes Bestyrelse: Lisette Rosenquist Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-26 tilføjes Vedtægter: 2023-01-26 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-11-28 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2021-12-16 tilføjes Bestyrelse: Poul Henning Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2021-12-15 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Hviid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-23 fjernes Bestyrelse: Ida Marie Adler Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-12-12 tilføjes Bestyrelse: Ida Marie Adler Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-25 fjernes Bestyrelse: Lars Schmidt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Bestyrelse: Mette Skov Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Bestyrelse: Mette Skov Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-11-27 fjernes Bestyrelse: Kate Dyrhøj Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 3, st. tv., 1603 København V (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 3, st., 1603 København V (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Hjemmeside: www.kollegierneskontor.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kkik@kollegierneskontor.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Bestyrelse: Marianne Hviid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2017-11-29 fjernes Bestyrelse: Anja Nørager-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 fjernes Bestyrelse: Bertel Torp Ovesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-06-07 tilføjes Bestyrelse: Kate Dyrhøj Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-25 fjernes Bestyrelse: David Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-14 fjernes Bestyrelse: Steffen Vestergaard Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-02 fjernes Bestyrelse: Martin Mårtensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 fjernes Bestyrelse: Phillip Meldgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 tilføjes Bestyrelse: Johan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Phillip Meldgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-17 tilføjes Bestyrelse: David Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-11-16 fjernes Bestyrelse: Bertel Torp Ovesen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 fjernes Bestyrelse: Katja Grith Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-10-01 fjernes Bestyrelse: Jakob Gradel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-25 fjernes Bestyrelse: Lea Lunding Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-14 fjernes Bestyrelse: Tue Lykkebak Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Mårtensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-23 tilføjes Bestyrelse: Lea Lunding Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jakob Gradel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-11-06 tilføjes Bestyrelse: Katja Grith Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-11-06 fjernes Bestyrelse: Charlotte Egholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-30 fjernes Bestyrelse: Glenn Kaiser Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-22 fjernes Bestyrelse: Rasmus Moesby Nordstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-20 tilføjes Bestyrelse: Glenn Kaiser Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-12 fjernes Bestyrelse: Karsten Ankerdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-18 fjernes Bestyrelse: Terese Urth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Moesby Nordstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-23 tilføjes Bestyrelse: Bertel Torp Ovesen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-23 fjernes Bestyrelse: Mette Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-12 fjernes Bestyrelse: René Sune Højtoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-10 tilføjes Bestyrelse: Eydna Vidtfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-12 fjernes Bestyrelse: Niels-Erik Parbst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-31 fjernes Bestyrelse: Sune Rastad Bahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-30 tilføjes Bestyrelse: René Sune Højtoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Steffen Plambech Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2012-03-08)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Bestyrelse: Yvonne Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Simon Malte Scavenius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-27 tilføjes Bestyrelse: Karsten Ankerdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-01 tilføjes Bestyrelse: Simon Malte Scavenius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-01 fjernes Bestyrelse: Jakup Frisgaard Reynheim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 3, st., 1603 København V (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2010-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 5, 3., 1603 København V (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2010-03-09 tilføjes Bestyrelse: Mai Britt Lindemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-09 fjernes Bestyrelse: Steen Bo Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Aslak Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 fjernes Bestyrelse: Christian Ejdrup Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 fjernes Bestyrelse: Jeppe Gavnholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-26 tilføjes Bestyrelse: Jakup Frisgaard Reynheim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-03 tilføjes Bestyrelse: Christian Ejdrup Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-03 fjernes Bestyrelse: Troels Willer Behr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-05 fjernes Bestyrelse: Line Hyltoft Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-20 tilføjes Bestyrelse: Cathrine Ardahl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-19 fjernes Bestyrelse: Thushanthi Maimann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Ole Rømer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-01 tilføjes Bestyrelse: Trine Syska Hasling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-31 fjernes Bestyrelse: Kristin Gobaneh Nilson Durant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-16 tilføjes Bestyrelse: Thushanthi Maimann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-31 tilføjes Bestyrelse: Kristin Gobaneh Nilson Durant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-30 fjernes Bestyrelse: Tino Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Annette Panduro (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 fjernes Bestyrelse: Martin Blemsted Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-28 tilføjes Bestyrelse: Tino Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Blemsted Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlerupsgade 5, 3., 1603 København V (offentliggjort 2004-04-19)
Den 2002-09-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Schmidt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2002-09-30 tilføjes Formål: Formålet med foreningen er ønsket om at etablere en demokratisk organisation til administration af boliger, hvor medlemmerne har fuld indflydelse på administrationspolitikken. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Navne: KOLLEGIERNES KONTOR I KØBENHAVN F.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2002-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2002-09-30 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller af direktøren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Vedtægter: 2002-09-30 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)