Sektion (alle) | |||||||
Formål | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kapital | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-18 tilføjes Direktion: Nicolai Nørskov (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-18 fjernes Direktion: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-18 tilføjes Navne: Dansk Hillerød ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-17 fjernes Navne: Marcus Emeritus V ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-18 tilføjes Vedtægter: 2024-09-18 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: Dansk Group A/S (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-06-01 fjernes Legale ejere: PreMarc Holdings ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2023-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-14 tilføjes Direktion: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-14 fjernes Direktion: Preben Clemens (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-14 tilføjes Navne: Marcus Emeritus V ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-04-13 fjernes Navne: Expensive Denmark ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-14 tilføjes Vedtægter: 2023-04-14 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2023-03-02 tilføjes Legale ejere: PreMarc Holdings ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-03-02 fjernes Legale ejere: PREBEN CLEMENS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-02 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen, Nicolai Nørskov (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-02 fjernes Reelle ejere: Preben Clemens (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2017-12-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 145.000,00 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2015-04-07 tilføjes Navne: Expensive Denmark ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2015-04-06 fjernes Navne: FRANCHISESELSKABET AF 19.11.2002 ApS (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Vedtægter: 2015-04-07 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, herunder franchisehandel, med tekstilvarer og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2012-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2012-01-04 tilføjes Vedtægter: 2012-01-04 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: PREBEN CLEMENS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2011-10-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Clemens (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-07 tilføjes Navne: FRANCHISESELSKABET AF 19.11.2002 ApS (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2009-08-06 fjernes Navne: MARCUS FRANCHISE ApS (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2009-08-07 fjernes Direktion: Henrik Rose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Revisionsfirmaet Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2003-01-03 tilføjes Direktion: Henrik Rose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-03 fjernes Direktion: Lars Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-19 tilføjes Direktion: Lars Ole Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Navne: MARCUS FRANCHISE ApS (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-11-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2002-11-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2002-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2002-11-19 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Revisionsfirmaet Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Stiftere: PREBEN CLEMENS HOLDING ApS, HR II HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)