Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Højgaard Lund | 31.12.2005 | 03.08.2009 | direktion |
Hans Kjær Lassen | 01.07.2002 | 31.12.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Romby Mikkelsen | 08.09.2006 | 03.08.2009 | bestyrelse |
Jens Michael Sangill Mikkelsen | 08.09.2006 | 03.08.2009 | formand |
Werner Wilhelm Fritz Henkel | 31.12.2005 | 08.09.2006 | bestyrelse |
Morten Højgaard Lund | 27.05.2004 | 03.08.2009 | bestyrelse |
Hans Kjær Lassen | 01.07.2002 | 31.12.2005 | bestyrelse |
Niels Kjær Lassen | 01.07.2002 | 31.12.2005 | formand |
Anette Lassen | 01.07.2002 | 27.05.2004 | bestyrelse |