Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 14, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 14, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2015-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANCOUNT ApS. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FT TEKNIK ApS. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2021-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dancount Analytics ApS. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakken 14, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 tilføjes Vedtægter: 2010-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-07 tilføjes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-07 fjernes Revisor: Rita Larsen,udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 1, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-20 tilføjes Direktion: Finn Allan Trolle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Legale ejere: Finn Allan Trolle (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2002-11-20 tilføjes Navne: FINN TROLLE HOLDING ApS (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-11-20 tilføjes Reelle ejere: Finn Allan Trolle (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2002-11-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Revisor: Rita Larsen,udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Stiftere: Finn Allan Trolle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)