Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linus Paulings Vej 24, 5. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Linus Paulings Vej 24, 5. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2002-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRANSHOLM IT GROUP ApS. (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linus Paulings Vej 24, 5. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2021-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 72, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 72, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 72, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 72, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2014-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærgårdsvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-05-14 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-05-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærgårdsvej 5, 6800 Varde (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 70, 6800 Varde (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2012-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 70, 6800 Varde (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2012-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 15, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2008-08-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Kongevej 15, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-10-24)
Den 2007-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Agersnapsvej 12, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agersnapsvej 12, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agersnapsvej 12, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agersnapsvej 12, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Direktion: Kenneth Bransholm Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Legale ejere: Kenneth Bransholm Schou (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2002-12-06 tilføjes Navne: BRANSHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-12-06 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Bransholm Schou (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2002-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2002-12-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Stiftere: Kenneth Bransholm Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Vedtægter: 2002-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)