Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2010-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-03 fjernes Navne: YDUNSPARKEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Stiftere: Bragesvej 4873 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 17-19, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-15 fjernes Direktion: Torben Skab (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 17-19, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 17-19, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, opførelse og udlejning af fast ejendom, samt alt i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Navne: YDUNSPARKEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-19 fjernes Navne: GRØNNEGÅRDEN NYKØBING F. ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2004-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 tilføjes Vedtægter: 2004-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 tilføjes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN NYKØBING F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 17-19, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-12 tilføjes Direktion: Torben Skab (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Navne: GRØNNEGÅRDEN NYKØBING F. ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN NYKØBING F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Stiftere: Bragesvej 4873 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SOLSIKKEPARKEN 1, MARIBO. (offentliggjort 2005-09-08)
Den 2006-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SKOVHEGNET 3, NAKSKOV. (offentliggjort 2006-07-31)
Den 2006-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SKOVPARKEN 1, NYKØBING F.. (offentliggjort 2006-07-31)
Den 2006-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SKOVVANGEN, BOGØ. (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2007-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SKOVPARKEN 2, NYKØBING F.. (offentliggjort 2007-01-20)