Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-09-28 tilføjes Direktion: Magnus Glissmann Bojer-Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 fjernes Direktion: Kimmie Kubis Tronborg (direktør) (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 fjernes Direktion: Vibeke Rohde (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-28 tilføjes Direktion: Kimmie Kubis Tronborg (direktør) (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2019-09-11 tilføjes Direktion: Vibeke Rohde (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-09-11 fjernes Direktion: Pernille Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Reelle ejere: Dana Ahmad Mounir Alsamman (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: denmark@corpnordic.com (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-26 tilføjes Direktion: Pernille Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2015-03-26 fjernes Direktion: Miguel Bruno Nobrega Gouveia (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2014-08-31 fjernes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2013-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2013-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-18 tilføjes Direktion: Miguel Bruno Nobrega Gouveia (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 fjernes Direktion: Søren Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 fjernes Direktion: Margit Solveig Ulrika Winkler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Direktion: Margit Solveig Ulrika Winkler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-23 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2011-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem investeringer i andre selskaber at drive handel og industri samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-11 tilføjes Vedtægter: 2007-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2007-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Revisor: Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Legale ejere: Keylock Company Limited (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2002-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 tilføjes Direktion: Søren Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 18.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Legale ejere: Iseo Serrature s.p.a. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2002-12-11 tilføjes Navne: ISEO DENMARK ApS (offentliggjort 2002-12-11)
Den 2002-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-12-11 tilføjes Revisor: Moore Denmark, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-12-11)
Den 2002-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)