Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2012-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-15 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING S 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA STEEN B HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Stiftere: Peter Rødkjær, Peter Knudsen, Ole Levenhart Andersen, Kresten Sjørslev Pihl, Kaj-Erik Sørensen, Hans Arne Pedersen, Gunnar Hilmar Gislason, Frank Blounsø, Dan Blütgen Petersen, Claus Ørndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 130, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Bestyrelse: Ole Levenhart Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 130, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 130, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-08-11)
Den 2005-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 130, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-08-11)
Den 2005-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 30, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2005-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Kolding S samt at administrere K/S Kolding S og driften af selskabets ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 tilføjes Vedtægter: 2005-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Hilmar Gislason (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Bestyrelse: Peter Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 fjernes Bestyrelse: Claus Ørndrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA STEEN B HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 30, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2003-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pugholmvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Rødkjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 fjernes Bestyrelse: Kresten Sjørslev Pihl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pugholmvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 tilføjes Bestyrelse: Kresten Sjørslev Pihl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING S 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Stiftere: Peter Rødkjær, Peter Knudsen, Ole Levenhart Andersen, Kresten Sjørslev Pihl, Kaj-Erik Sørensen, Hans Arne Pedersen, Gunnar Hilmar Gislason, Frank Blounsø, Dan Blütgen Petersen, Claus Ørndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S KOLDING S. (offentliggjort 2003-01-28)