Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 23, 9830 Tårs (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-28 fjernes Bibranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@vendelbo-vans.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-28 fjernes Navne: HBS CAMPERS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Direktion: Torben Thøgersen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 23, 9830 Tårs (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 23, 9830 Tårs (offentliggjort 2003-03-07)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 tilføjes Navne: HBS CAMPERS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-08-06 fjernes Navne: PBH 28.282 ApS (offentliggjort 2002-12-11)
Den 2006-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 tilføjes Vedtægter: 2006-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Bibranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vendelbo-vans.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-02-20 tilføjes Direktion: Torben Thøgersen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 fjernes Direktion: Verner Jeknok Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Direktion: Verner Jeknok Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 23, 9830 Tårs (offentliggjort 2003-03-07)
Den 2003-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, PREBEN BANG HENRIKSEN ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Navne: PBH 28.282 ApS (offentliggjort 2002-12-11)
Den 2002-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)