Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Navne | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 23, 5. 508., 1219 København K (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Kirkeplads 12, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2003-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BN FAMILIEHOLDING ApS. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2014-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: PBN A/S. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2017-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Furniban ApS. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2019-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PBN A/S. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PBN EP ApS. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2023-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Kirkeplads 12, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 27, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Binavne: KBN HOLDING 2002 ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, foretage investering samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Birkmose Bjørn (formand) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 tilføjes Navne: KB Equity ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-15 fjernes Navne: KBN HOLDING 2002 ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 27, 6920 Videbæk (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2015-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 12, 6920 Videbæk (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2013-05-24 tilføjes Direktion: Kim Birkkjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-24 fjernes Direktion: Peder Birkkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2010-08-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2010-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i BN familieholding ApS og anden anlægskapital. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2010-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2010-07-07 tilføjes Vedtægter: 2010-07-07 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 12, 6920 Videbæk (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 12, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 12, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-03 tilføjes Direktion: Peder Birkkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Legale ejere: Kim Birkkjær (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2002-12-03 tilføjes Navne: KBN HOLDING 2002 ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2002-12-03 tilføjes Reelle ejere: Kim Birkkjær (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2002-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2002-12-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Stiftere: Peder Birkkjær Nielsen, Kirsten Poulsgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)