Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Fogh Richardsen | 01.03.2022 | formand |
Ejvind Gyldenkærne | 18.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Fogh | 03.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Kristensen | 27.03.2006 | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mourits Rahbek | 27.03.2006 | 01.03.2022 | formand |
Per Winge-Petersen | 31.10.2004 | 18.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Agerbo Hansen | 03.12.2002 | 11.05.2006 | bestyrelsesmedlem |