Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 102, st. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-29 fjernes Navne: SNATCHERS COMPANY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Stiftere: K.E.E.P. HOLDING ApS, C. HØEGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 102, st. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2009-09-04)
Den 2010-01-21 fjernes Bestyrelse: Bent Førgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 fjernes Direktion: Niels Nymark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2009-09-04)
Den 2009-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Murervænget 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge udstyr til bekæmpelse af utøj. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Vedtægter: 2009-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-07 tilføjes Bestyrelse: Helle Lund Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 fjernes Bestyrelse: Carsten Høegholm Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-24 tilføjes Bestyrelse: Bent Førgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Bestyrelse: Kim Plaschke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Direktion: Niels Nymark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Direktion: Kim Plaschke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murervænget 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Murervænget 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-12-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murervænget 3, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-12-06)
Den 2004-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 5, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-11-10 fjernes Bestyrelse: Peter Mønsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 5, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-04-22 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Mønsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Direktion: Kim Plaschke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (offentliggjort 2003-04-23)
Den 2002-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Navne: SNATCHERS COMPANY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Stiftere: K.E.E.P. HOLDING ApS, C. HØEGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)