Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | Hjemmeside | ||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Genau & More A/S. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Genau & More A/S. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Genau & More A/S. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Bestyrelse: Fredrik Borulf (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Bestyrelse: Ellen Trane Nørby (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 tilføjes Legale ejere: Epista Life Science A/S (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: LYKKE BANK HOLDING ApS, SIMON BAGGER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Henrik Johanning, Simon Wulff Bagger (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: LYKKE BANK HOLDING ApS, SIMON BAGGER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-01-22 fjernes Legale ejere: Genau & More A/S (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-21 fjernes Legale ejere: LYKKE BANK HOLDING ApS, SIMON BAGGER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Johanning, Simon Wulff Bagger (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-01-21 fjernes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Simon Wulff Bagger (direktør) (offentliggjort 2023-09-17)
Den 2023-08-31 fjernes Direktion: Henrik Johanning (direktør) (offentliggjort 2023-09-17)
Den 2023-06-12 tilføjes Legale ejere: Genau & More A/S (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: IT-E HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-11 fjernes Legale ejere: Genau & More A/S (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: Genau & More A/S, SIMON BAGGER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: SIMON BAGGER HOLDING ApS, Genau & More A/S (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Legale ejere: Genau & More A/S (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: Peter Hertz (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: SIMON BAGGER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Ilsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-04-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-01-26 tilføjes Bestyrelse: Ellen Trane Nørby (formand) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-01-25 fjernes Bestyrelse: Peter Hertz (formand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-09-03 tilføjes Bestyrelse: Peter Hertz (formand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-09-03 fjernes Bestyrelse: Maryann Treu Barrett (formand) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Bestyrelse: Maryann Treu Barrett (formand) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2019-12-16 fjernes Bestyrelse: Maryann Treu Barrett (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-10-24 fjernes Bestyrelse: Egon Østergaard (formand) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-10-24 fjernes Reelle ejere: Egon Østergaard (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.080.000,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-05-30 tilføjes Legale ejere: Peter Hertz, IT-E HOLDING ApS, LYKKE BANK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2019-05-29 fjernes Legale ejere: LYKKE BANK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2019-05-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Hertz, Egon Østergaard, Henrik Johanning (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-05-30 fjernes Reelle ejere: Peter Hertz (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-05-29 fjernes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2019-05-30 tilføjes Vedtægter: 2019-05-30 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for aktivitetsområder for Life Science (i.e. Pharma, medicinsk udstyr, biotek), proces samt innovation samt alle former for virksomhed med tilknytning dertil med henblik på at værne om patientsikkerheden. (offentliggjort 2019-01-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 960.000,00 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Vedtægter: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@genauandmore.com (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: hjo@genauandmore.com (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-01-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-20 tilføjes Bestyrelse: Egon Østergaard (formand) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Genau & More A/S (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-09-19 fjernes Navne: GENAU AND MORE ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2019-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-30 tilføjes Hjemmeside: www.genauandmore.com (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: LYKKE BANK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2015-06-14 fjernes Legale ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for aktivitetsområder for Life Science (i.e. Pharma, medicinsk udstyr, biotek), proces samt innovation samt alle former for virksomhed med tilknytning dertil. (offentliggjort 2019-01-12)
Den 2014-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-05-29 tilføjes Vedtægter: 2014-05-29 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2014-05-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hjo@genauandmore.com (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-01-26)
Den 2013-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2009-04-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-05 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2012-09-05)
Den 2012-09-05 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2012-09-05)
Den 2012-09-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-09-05 tilføjes Navne: GENAU AND MORE ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2012-09-04 fjernes Navne: JOHANNING HOLDING ApS (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2012-09-05 fjernes Binavne: GENAU AND MORE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-05-04 fjernes Binavne: GENAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalsvej 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2009-04-13)
Den 2009-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 18, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-04-30 tilføjes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 fjernes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2003-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 18, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2003-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Aagaards Vej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2003-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Aagaards Vej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2003-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-24 tilføjes Direktion: Henrik Johanning (direktør) (offentliggjort 2023-09-17)
Den 2003-01-24 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-24 tilføjes Navne: JOHANNING HOLDING ApS (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2003-01-23 fjernes Navne: KR 1094 ApS (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-24 tilføjes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Binavne: GENAU ApS, GENAU AND MORE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-03-21)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Legale ejere: Henrik Johanning (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2002-12-04 tilføjes Navne: KR 1094 ApS (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2002-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2002-12-04 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2002-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)