Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Hovedbranche | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Navne: Komet Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Navne: SAM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Christian Duus (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokbjerg 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramdrupskovvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Legale ejere: Komet Holding A/S (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2013-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Vedtægter: 2013-12-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2013-12-05 tilføjes Navne: SAM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2013-12-04 fjernes Navne: BBM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2010-12-20 tilføjes Direktion: Michael Christian Duus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-20 fjernes Direktion: Trine Duus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2008-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramdrupskovvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2007-12-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Direktion: Trine Duus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-13 fjernes Direktion: Bjarne Dalsgaard Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 tilføjes Direktion: Bjarne Dalsgaard Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 fjernes Direktion: Michael Christian Duus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2005-04-19 tilføjes Direktion: Michael Christian Duus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 fjernes Direktion: Birger Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-19 tilføjes Navne: BBM EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2005-04-18 fjernes Navne: BMK TRADING ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2005-04-19 fjernes Binavne: BMK SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2005-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-05-12)
Den 2004-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-06 tilføjes Direktion: Birger Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-06 fjernes Direktion: Kim Johnny Nilsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 fjernes Revisor: René Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 tilføjes Binavne: BMK SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Direktion: Kim Johnny Nilsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Navne: BMK TRADING ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-28 tilføjes Revisor: René Paulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Stiftere: Komet Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)