Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Høy | 27.11.2002 | 22.06.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Mortensen | 01.02.2017 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Baadsgaard-Jensen | 07.12.2016 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nils Linde Olsen | 07.12.2016 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Hammer | 07.12.2016 | 22.06.2017 | næstformand |
Erik Rosenberg Dahm | 29.11.2016 | 22.06.2017 | formand |
Helen Amundsen | 27.11.2014 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rosenberg Dahm | 27.11.2014 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kai Dirscherl | 02.12.2013 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Thejls | 15.03.2013 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lea Frimann Hansen | 15.12.2011 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Germann Pedersen | 15.12.2011 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Martin | 06.12.2011 | 01.08.2016 | næstformand |
Erik Bruun Lorentzen | 10.01.2011 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Emil Dyrelund Jakobsen | 10.01.2011 | 14.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Erik Holmblad | 06.12.2010 | 28.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Erik Rasmussen | 28.11.2010 | 28.11.2016 | formand |
Hanne Benn Thomsen | 28.11.2010 | 28.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lis Mejlholm Mogensen | 28.11.2010 | 28.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kjær | 03.12.2009 | 02.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bernhard Johansen | 09.01.2009 | 28.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Helga Agnete Møller | 08.12.2008 | 27.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Blinksbjerg | 28.11.2008 | 27.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Stig Uffe Pedersen | 28.11.2008 | 28.11.2011 | næstformand |
Vinni Vestergaard Breuning | 22.01.2008 | 28.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kim da Costa Carneiro | 27.11.2007 | 03.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Bech Christensen | 25.06.2007 | 27.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Emil Dyrelund Jakobsen | 06.03.2007 | 28.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Darling Jensen | 06.12.2005 | 03.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Schaumburg Wismann | 06.12.2005 | 01.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Poul Claudi Johansen | 27.11.2002 | 10.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anette Kaae Hundewadt | 27.11.2002 | 10.01.2011 | suppleant |
Benedicte Federspiel | 27.11.2002 | 28.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjørn Jensen | 27.11.2002 | 28.11.2008 | formand |
Per Tagora | 27.11.2002 | 27.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Hallundbæk Østergaard | 27.11.2002 | 27.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Helge Anker Andreasen | 27.11.2002 | 27.11.2007 | næstformand |
Inge Lise Clausen | 27.11.2002 | 01.01.2007 | suppleant |
Anne Cathrine Kirsten Bollerup | 27.11.2002 | 01.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Annette Margrethe Dalitz Dragsdahl | 27.11.2002 | 06.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henning Steensig | 27.11.2002 | 06.12.2005 | bestyrelsesmedlem |