Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constancevej 9, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Wibroesvej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2007-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROSENMEIER INVEST A/S. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2007-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAJOJO ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2017-08-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klitrose ApS. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2019-11-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 6. (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2020-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LeJetøjskassen ApS. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wibroesvej 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastetvej 15, 4. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastetvej 15, 4. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-07-18)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: M.A. Schultz Vej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: joenrosenmeier@gmail.com (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.A. Schultz Vej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-05-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-05-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Vedtægter: 2009-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 339.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2003-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bejlerholm 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bejlerholm 3, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2003-01-02)
Den 2003-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: 3 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: 3 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Binavne: JORO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Direktion: Joen Rosenmeier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Legale ejere: Joen Rosenmeier (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2002-12-04 tilføjes Navne: JOANJO HOLDING ApS (offentliggjort 2002-12-04)
Den 2002-12-04 tilføjes Reelle ejere: Joen Rosenmeier (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2002-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Stiftere: Joen Rosenmeier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-12-04)
Den 2002-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)