Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 7, 3310 Ølsted (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-27 fjernes Direktion: Albert Beier Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-27 fjernes Navne: AC CAPITAL ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Stiftere: Albert Beier Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 7, 3310 Ølsted (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2011-12-20)
Den 2012-02-09 tilføjes Direktion: Albert Beier Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-09 fjernes Direktion: Tommy Karl Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 8410 Rønde (offentliggjort 2011-12-20)
Den 2011-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 7, 3310 Ølsted (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Tommy Karl Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 fjernes Direktion: Albert Beier Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 7, 3310 Ølsted (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2009-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug samt at eje og forvalte aktierne eller anparterne i et eller flere datterselskaber, investering i værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 tilføjes Vedtægter: 2009-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 23, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 tilføjes Direktion: Albert Beier Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Navne: AC CAPITAL ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Stiftere: Albert Beier Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)