Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Livøvej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-21 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Legale ejere: SKANLUX HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Navne: Grundselskabet af 21. november 2002 ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Reelle ejere: Bjørn Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Henrik Mouritzen Christensen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Stiftere: Jørgen Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Bjørn Krogh Andersen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Jakob Nautrup (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-31 Statstidende Dekret
Den 2021-12-16 fjernes Direktion: Bjørn Krogh Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-11-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Grundselskabet af 21. november 2002 ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: SKANLUX HUSE ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-27 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Henrik Mouritzen Christensen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2017-09-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2017-09-19 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livøvej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2017-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-22 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2014-01-22 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-13 tilføjes Legale ejere: SKANLUX HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2004-01-26)
Den 2007-10-02 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-10-01 fjernes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-09 tilføjes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-07-10)
Den 2007-07-08 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2006-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6-8, 8800 Viborg (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse og salg af huse og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2006-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2006-06-20 tilføjes Vedtægter: 2006-06-20 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6-8, 8800 Viborg (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2005-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2005-02-03)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjultorvet 1, 1. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2003-10-15)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-07 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2004-01-26)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjultorvet 1, 1. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2003-10-15)
Den 2003-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 10, 3. tv., 7800 Skive (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 10, 3. tv., 7800 Skive (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2003-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 10, 3. tv., 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 10, 3. tv., 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Direktion: Bjørn Krogh Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-21 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Navne: SKANLUX HUSE ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2002-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Stiftere: Jørgen Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Bjørn Krogh Andersen (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)