Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 301, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Navne: ITN LINGUA MASTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Revisor: CHRISTIAN E OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Stiftere: Thorsten Arnold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-22 fjernes Direktion: Thorsten Arnold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2007-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 301, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 384, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder kapitalbesiddelse i virksomheder med nævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Vedtægter: 2003-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-11-28 tilføjes Navne: ITN LINGUA MASTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 10.11.02, ODDER (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-11-26 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 10.11.02, ODDER (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 384, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Direktion: Thorsten Arnold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2002-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Revisor: CHRISTIAN E OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Stiftere: Thorsten Arnold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)