Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Allingdamvej 44, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Direktion: Jens Peter Lemmergaard Lunden (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-26 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Legale ejere: JPLL HOLDING A/S (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Navne: JPL Invest ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Reelle ejere: Jens Peter Lemmergaard Lunden (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Stiftere: JPLL HOLDING A/S (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2016-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Gårestrup Vind. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2017-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kommanditselskabet Gårestrup Vindmøllelaug. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Navne: JPL Invest ApS (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-12-30 fjernes Navne: GVM ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-31 tilføjes Vedtægter: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-12-13 tilføjes Vedtægter: 2023-12-13 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-31 fjernes Binavne: JPL Invest ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-12 fjernes Binavne: Grøn Vækst Management ApS, GV Management ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allingdamvej 44, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-14 tilføjes Binavne: Grøn Vækst Management ApS, GV Management ApS, JPL Invest ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2018-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed inden for administration og driftsledelse samt hermed beslægtede aktiviteter, såvel som værdipapir-, anparts- og aktiebesiddelse, herunder at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2018-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2018-03-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2018-03-12 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 tilføjes Navne: GVM ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2018-03-12 fjernes Navne: JPL INVEST ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 tilføjes Vedtægter: 2018-03-13 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2018-03-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2011-05-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allingdamvej 50, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-26 tilføjes Direktion: Jens Peter Lemmergaard Lunden (direktør) (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anparts- og aktiebesiddelse, herunder at virke som holdingselskab, samt foretage anlægsinvevstering i fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2002-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-26 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2002-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Legale ejere: JPLL HOLDING A/S (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Navne: JPL INVEST ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2002-11-26 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Lemmergaard Lunden (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-26 tilføjes Stiftere: JPLL HOLDING A/S (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Vedtægter: 2002-11-26 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2002-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2002-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-08)