Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2009-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRGAARD JENSEN EJENDOMME I/S. (offentliggjort 2013-06-06)
Den 2011-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Urban Home ApS. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2016-03-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Waterfront Property ApS. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Home Living ApS. (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Urban Home ApS. (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Home Living ApS. (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Urban Home ApS. (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Urban Home ApS. (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Home Living ApS. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 11, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Beddingen 11, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beddingen 11, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2017-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 46, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 46, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2016-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Olivenvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: pn.movibest@gmail.com (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Vedtægter: 2009-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olivenvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2002-11-15 tilføjes Direktion: Per Avlskarl Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2002-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Legale ejere: Per Avlskarl Nørgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-11-15 tilføjes Navne: NØRGAARD GROUP LTD. ApS (offentliggjort 2002-11-29)
Den 2002-11-15 tilføjes Reelle ejere: Per Avlskarl Nørgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-29)
Den 2002-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)