Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2022-11-11 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Jesper Skannerup (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Mona Møller Skannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-23 tilføjes Direktion: Mona Møller Skannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedvej 6-8, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2010-06-14)
Den 2010-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje patenter og udleje disse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rejkjærvej 2, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Direktion: Kristian Skannerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Legale ejere: SKANNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2002-10-24 tilføjes Navne: UNI-CLEANER EUROPA ApS (offentliggjort 2002-11-29)
Den 2002-10-24 tilføjes Reelle ejere: Kristian Skannerup (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2002-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-24 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2002-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-29)
Den 2002-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)