Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Henrik Spuur Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Navne: B3 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Stiftere: Henrik Spuur Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og udlejningsvirksomhed samt at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Navne: B3 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-26 fjernes Navne: HSH1 HOLDING ApS (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2011-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-27 tilføjes Vedtægter: 2011-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-03-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 2, 4872 Idestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-03-07)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevænget 2, 4872 Idestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 tilføjes Direktion: Henrik Spuur Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Navne: HSH1 HOLDING ApS (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Stiftere: Henrik Spuur Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)