Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-25 fjernes Direktion: Carsten Cornelius Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: rikkefalck@indbakke.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-25 fjernes Navne: CB EJBY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2005-07-14)
Den 2006-12-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 fjernes Revisor: DAN REVISION v/ Dan Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: rikkefalck@indbakke.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2005-07-14)
Den 2005-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Elverdamsvej 242, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2005-06-01 tilføjes Direktion: Rikke Falck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 fjernes Direktion: Bo Henningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 tilføjes Revisor: DAN REVISION v/ Dan Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdamsvej 242, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2002-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-23 tilføjes Direktion: Bo Henningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i "SIOMIK-TEK ApS" og andre selskaber, der måtte blive erhvervet eller etableret. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Navne: CB EJBY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-22 fjernes Navne: VICH 6851 ApS (offentliggjort 2002-11-28)
Den 2002-12-23 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Vedtægter: 2002-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: VICH 6851 ApS (offentliggjort 2002-11-28)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)