Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Binavne |
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-12 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@schoupartners.dk (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Legale ejere: Bjarne Jorsal, Kristian Victor Krogh, Niels Albech Fogt, Jens Møller, Allan Peter Høj, Jørgen Berg Jensen, Finn Gyldenvang Møller, Carsten Georg Lauth, Keld Krøger, Frank Perschke (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Navne: K/S DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-12-13 fjernes Direktion: EJENDOMSSELSKABET DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG ApS (direktør) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-07 tilføjes Vedtægter: 2021-05-07 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@schoupartners.dk (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2020-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-09-07 tilføjes Legale ejere: Keld Krøger, Frank Perschke (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 fjernes Legale ejere: Keld Krøger, Frank Perschke (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Georg Lauth (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Willy Lauth (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2017-02-22 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2016-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-12 tilføjes Vedtægter: 2016-04-12 (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2015-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-10-08)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Legale ejere: Frank Perschke, Jørgen Berg Jensen, Finn Gyldenvang Møller (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2003-12-30 tilføjes Legale ejere: Willy Lauth, Jens Møller, Allan Peter Høj (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2003-12-29 tilføjes Legale ejere: Keld Krøger, Kristian Victor Krogh, Niels Albech Fogt (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2003-12-22 tilføjes Legale ejere: Bjarne Jorsal (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2003-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendommen beliggende Dannenberger Strasse, 21368 Dahlenburg, Tyskland, registreret i tingbogen for Dahlenburg (Amtsgericht Lüneburg) Blad 2426, delmatrikel 86/105 af matrikel 2. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2003-12-18 tilføjes Navne: K/S DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2003-12-17 fjernes Navne: K/S SANDBERGER WEG, NEUSTADT (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2003-12-18 tilføjes Vedtægter: 2003-12-18 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2003-12-18 fjernes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXXIV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-23 tilføjes Navne: K/S SANDBERGER WEG, NEUSTADT (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-22 fjernes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXXIV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-12 tilføjes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXXIV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-12 tilføjes Direktion: EJENDOMSSELSKABET DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG ApS (direktør) (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2002-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-12 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-12 tilføjes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET DANNENBERGER STRASSE, DAHLENBURG ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXXIV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)