Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Formål | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 fjernes Bestyrelse: Laurent Verhelst (formand) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jamie Lee John (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Jeffrey Gislam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: Lars Skov Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Michael Jeffrey Gislam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Lars Skov Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-12-10 fjernes Bestyrelse: Lotte Rask Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Laurent Verhelst (formand) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Liesbeth Tielemans (formand) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2020-12-09 fjernes Reelle ejere: Eric Joseph Denis Van Hal (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Skov Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2019-07-03 fjernes Bestyrelse: Allan Bech Stadum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-03 tilføjes Direktion: Lars Skov Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2019-07-03 fjernes Direktion: Allan Bech Stadum (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Bestyrelse: Allan Bech Stadum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Bestyrelse: Brieuc Patrick Spindler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-02 tilføjes Direktion: Allan Bech Stadum (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-05-02 fjernes Direktion: Brieuc Patrick Spindler (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 tilføjes Bestyrelse: Brieuc Patrick Spindler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-12-21 fjernes Bestyrelse: Alexander Andrew Wirth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-20 fjernes Bestyrelse: Brieuc Patrick Spindler (formand) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Brieuc Patrick Spindler (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-12-21 fjernes Direktion: Alexander Andrew Wirth (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Bestyrelse: Alexander Andrew Wirth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-26 fjernes Bestyrelse: Liesbeth Tielemans (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-07 tilføjes Direktion: Alexander Andrew Wirth (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-07 fjernes Direktion: Lotte Rask Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Liesbeth Tielemans (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Lotte Rask Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Bestyrelse: Eric Joseph Van Hal (formand) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Lars-Henrik Thorngreen (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lotte Rask Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Liesbeth Tielemans (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Lufthavnsvej 60, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Binavne: Dancopter A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-03 fjernes Binavne: DANCOPTER TRANSPORTATION SERVICES A/S, NHV Danmark A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Navne: NHV A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-03 fjernes Navne: DANCOPTER A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2017-12-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-04 tilføjes Vedtægter: 2017-12-04 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-01 tilføjes Bestyrelse: Liesbeth Tielemans (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Dennis Bjørn Krog-Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-16 tilføjes Binavne: NHV Danmark A/S (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-08-03 tilføjes Vedtægter: 2015-08-03 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-08-01 tilføjes Vedtægter: 2015-08-01 (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-08-01 tilføjes Bestyrelse: Dennis Bjørn Krog-Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Oscar-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-01 tilføjes Direktion: Lars-Henrik Thorngreen (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-08-01 fjernes Direktion: Jens Anders Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Eric Joseph Van Hal (formand) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Johnny Skoglund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-21 fjernes Bestyrelse: Jakob Bae (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Oscar-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-07 fjernes Bestyrelse: Finn Øistein Nordam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre helikopter transport og hermed beslægtede tjenesteydelser (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden (styrelederen), af bestyrelsesformanden (styrelederen) i forening med et bestyrelsesmedlem (styremedlem) eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2013-12-07 tilføjes Vedtægter: 2013-12-07 (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Jens Anders Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Lars Skov Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jakob Bae (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Runar Nilsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-15 tilføjes Bestyrelse: Finn Øistein Nordam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 fjernes Bestyrelse: Leif Salomonsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-01 tilføjes Bestyrelse: Runar Nilsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-01 fjernes Bestyrelse: Aage Jacob Krog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-01 tilføjes Direktion: Lars Skov Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-01 fjernes Direktion: Nils Skeby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Bjerre-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-19 fjernes Bestyrelse: Bjarne Slapgard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Slapgard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-01 fjernes Bestyrelse: Jan Christian Bragnes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-03 tilføjes Legale ejere: Blueway AS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Reelle ejere: Eric Joseph Denis Van Hal (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Charterflyvning med passagerer (offentliggjort 2003-02-07)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Charterflyvning med gods (offentliggjort 2003-02-07)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Nils Skeby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-30 fjernes Direktion: Jan Hagemann Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.362.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-11 tilføjes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2007-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbækvej 2, 6670 Holsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Christian Bragnes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-30 fjernes Bestyrelse: Kåre Bo Stolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-29 fjernes Bestyrelse: Susanne Hessellund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-20 tilføjes Direktion: Jan Hagemann Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-20 fjernes Direktion: Susanne Hessellund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbækvej 2, 6670 Holsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbækvej 2, 6670 Holsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-23 tilføjes Bestyrelse: Finn Drachmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-23 fjernes Bestyrelse: Jan Christian Bragnes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Christian Bragnes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-25 fjernes Bestyrelse: Ib Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-25 fjernes Revisor: Aage Brink Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Dietz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Charterflyvning med gods (offentliggjort 2003-02-07)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Charterflyvning med passagerer (offentliggjort 2003-02-07)