Sektion (alle) | |||||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, distributions-, og industrivirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene, af to af bestyrelsens medlememr eller et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Vedtægter: 2006-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 fjernes Bestyrelse: Cornelis Doevelaar (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Binavne: OPTICOLOR TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Direktion: Andre Albert Hoste (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 fjernes Navne: OPTICOLOR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Direktion: Bent Lund Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-07 fjernes Direktion: Hans Tordal Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-26 tilføjes Direktion: Hans Tordal Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-03 fjernes Direktion: Claus Lyngbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-01 tilføjes Direktion: Claus Lyngbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 1260 København K (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2003-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 1260 København K (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2003-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 tilføjes Navne: OPTICOLOR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: OPTICOLOR TRADING A/S (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2003-02-18 tilføjes Navne: OPTICOLOR TRADING A/S (offentliggjort 2003-03-14)
Den 2003-02-17 fjernes Navne: VICH 6878 A/S (offentliggjort 2002-11-26)
Den 2003-02-18 tilføjes Bestyrelse: Cornelis Doevelaar (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Direktion: Andre Albert Hoste (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Binavne: OPTICOLOR TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: VICH 6878 A/S (offentliggjort 2002-11-26)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)