Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: YTZEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2013-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: YTZEN GULVSERVICE ApS. (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2021-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Helgolandsgade 28 ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2022-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Helgolandsgade Esbjerg ApS. (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2024-01-15 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-01-15 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-21 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2015-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-05-22 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-05-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-05-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2013-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Guldagervej 17, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-12-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Guldagervej 17, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sædding Ringvej 21, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Ringvej 21, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2007-09-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Ytzen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-09-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ytzen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab for erhervsvirksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 tilføjes Vedtægter: 2007-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 tilføjes Navne: YTZEN HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2003-03-27)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: VY HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 tilføjes Direktion: Henrik Ytzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-09 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-09 tilføjes Navne: VY HOLDING ESBJERG ApS (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-08 fjernes Navne: SCSK 6171 ApS (offentliggjort 2002-11-25)
Den 2002-12-09 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-17 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2002-11-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2002-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2002-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Navne: SCSK 6171 ApS (offentliggjort 2002-11-25)
Den 2002-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2002-11-15 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-25)
Den 2002-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)