Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2007-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELSTED BAGEREN ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-05 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: helstedbageren@hotmail.com (offentliggjort 2010-12-17)
Den 2010-09-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Hallas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-21 fjernes Bestyrelse: Poul Bundgaard Hallas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-02-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2007-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for investeringer i datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital samt besidde og administrere fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Navne: HB RANDERS HOLDING ApS (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-10-07 fjernes Navne: HELSTED BAGEREN ApS (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2007-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Vedtægter: 2007-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helstedvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Helstedvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-23 tilføjes Bestyrelse: Poul Bundgaard Hallas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-23 fjernes Bestyrelse: Jan Hallas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-18 tilføjes Legale ejere: Dorthe Hallas, Henrik Fiil Hallas (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2004-08-18 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Hallas, Henrik Fiil Hallas (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-16 tilføjes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2002-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helstedvej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Hallas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-21 tilføjes Direktion: Henrik Fiil Hallas (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Navne: HELSTED BAGEREN ApS (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-21 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2002-11-21 tilføjes Stiftere: My Home Møbler A/S, Henrik Fiil Hallas, Dorthe Hallas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)