Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Direktion | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOON PRODUCTIONS ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: STRØMWORKS ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pool of Love ApS. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2018-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUSTAIN A/S. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2021-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRØMWORKS ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2007-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 1, 4., 1160 København K (offentliggjort 2007-03-16)
Den 2007-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 47, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2007-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andre selskaber at drive virksomhed med filmproduktion og naturlig dermed forbundet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-08 tilføjes Vedtægter: 2007-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-02-13 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-02-14 tilføjes Navne: SKRONSKIFILMS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-14)
Den 2005-02-13 fjernes Navne: SKRONSKIFILMS ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 47, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Direktion: Mariusz Wojciech Kajetan Skronski (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Navne: SKRONSKIFILMS ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2160 (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-12-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Legale ejere: Mariusz Wojciech Kajetan Skronski (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2160 (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Reelle ejere: Mariusz Wojciech Kajetan Skronski (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)