Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-08-29 fjernes Binavne: DANISH OVERSEAS ENGINEERING AND CONSTRUCTION ApS, 2IRAQ.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 fjernes Navne: DANISH OVERSEAS INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Direktion: Meed Chabli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORSTEN BERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TORSTEN BERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 fjernes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Direktion: Meed Chabli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Direktion: Hans Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af kontakt mellem Danske og Irakiske virksomheder samt agere som både rådgivere og entreprenører i hele verden, samt engrossalg af diverse produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Vedtægter: 2003-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Binavne: PRINTPRO ApS, 2IRAQ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Navne: DANISH OVERSEAS INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-01 fjernes Binavne: OVERSEAS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 fjernes Navne: 2IRAQ ApS (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2003-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Direktion: Mohamed Abdul Hamid Abdul Malik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Navne: 2IRAQ ApS (offentliggjort 2003-06-19)
Den 2003-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 12, 2830 Virum (offentliggjort 2003-04-07)
Den 2003-04-30 fjernes Navne: OVERSEAS INVEST ApS (offentliggjort 2003-04-07)
Den 2002-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 12, 2830 Virum (offentliggjort 2003-04-07)
Den 2002-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Direktion: Hans Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 tilføjes Navne: OVERSEAS INVEST ApS (offentliggjort 2003-04-07)
Den 2002-12-05 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5142 (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-18 tilføjes Binavne: OVERSEAS INVEST ApS, PRINTPRO ApS, 2IRAQ ApS, DANISH OVERSEAS ENGINEERING AND CONSTRUCTION ApS, 2IRAQ.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5142 (offentliggjort 2002-11-22)
Den 2002-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)