Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Nordmand Bilstrup | 01.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Kloster Pedersen | 05.07.2017 | 01.10.2021 | direktør |
Flemming Eggert Nielsen | 08.11.2002 | 05.07.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Horsfeldt Balle | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Nordmand Bilstrup | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Henriksen | 05.07.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Hvam Jensen | 20.11.2020 | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Silkeborg Brolev | 05.07.2017 | 10.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Lundø Dahl | 05.07.2017 | 20.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Spitzer | 16.02.2011 | 05.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Connie Nielsen | 16.02.2011 | 05.07.2017 | formand |
Ulla Nielsen | 16.02.2011 | 07.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Eggert Nielsen | 08.11.2002 | 05.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sørensen | 08.11.2002 | 07.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Brian Sørensen | 08.11.2002 | 16.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Sørensen | 08.11.2002 | 16.02.2011 | formand |