Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BILPAVILLONEN ApS. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Christian Lundgaard (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: C.L. FINANS ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-25 tilføjes Binavne: Coaters ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-17 tilføjes Vedtægter: 2018-01-17 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-03-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovholmvej 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2014-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2014-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-17 tilføjes Vedtægter: 2014-05-17 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2010-02-17 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2009-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, mz., 1260 København K (offentliggjort 2008-07-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-29 tilføjes Legale ejere: C.L. FINANS ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2008-07-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Lundgaard (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2008-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 71, mz., 1260 København K (offentliggjort 2008-07-09)
Den 2008-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsbakken 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Christian Lundgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Direktion: Helle Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Revisor: TVF 2014 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-12)
Den 2006-06-14 tilføjes Direktion: Helle Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Direktion: Claus Johannes Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsbakken 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2002-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-27 tilføjes Direktion: Claus Johannes Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-27 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-27 tilføjes Navne: CHAC ApS (offentliggjort 2003-02-02)
Den 2002-12-26 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5111 (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2002-12-27 tilføjes Revisor: TVF 2014 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-18 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-12)
Den 2002-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5111 (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2002-11-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2002-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)