Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital |
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Navne: SELSKABET AF 21. SEPTEMBER 2006 A/S (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2007-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2007-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Bestyrelse: Steen Erik Mønsted (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-10-23 fjernes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: HEHØ, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service samt import og eksport, fortrinsvis inden for radio- og telekommunikationsbranchen, IT-branchen og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Navne: SELSKABET AF 21. SEPTEMBER 2006 A/S (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2006-09-20 fjernes Navne: COMITEL INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2006-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-09-21 tilføjes Vedtægter: 2006-09-21 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2006-07-19 tilføjes Direktion: Peer Kølendorf (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-07-19 fjernes Direktion: Klaus Ulrik Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-17 tilføjes Bestyrelse: Anne-Kathrine Brendstrup Stoffregen Kølendorf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-07-17 fjernes Bestyrelse: Klaus Ulrik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-02 tilføjes Revisor: HEHØ, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-06-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@comitel.dk (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Ulrik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-16 tilføjes Direktion: Klaus Ulrik Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-16 fjernes Direktion: Peer Kølendorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2003-11-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2003-07-31)
Den 2003-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.183.000,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2003-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@comitel.dk (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2003-07-31)
Den 2003-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2003-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Thinggaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Direktion: Peer Kølendorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 tilføjes Navne: COMITEL INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2003-06-02 fjernes Navne: VICH 6881 A/S (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2003-06-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: VICH 6881 A/S (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)